приходы в США
МИТРОПОЛИТ ИОВ (ТЫВОНЮК)
Родился 6 ноября 1938 г. в пос. Почаев Кременецкого района Тернопольской обл. в крестьянской семье. После завершения школьного образования был послушником в Почаевской лавре, а затем в течение года нес послушание в Свято-Троицком Балтском монастыре Одесской епархии.
В 1957 году поступил в Киевскую духовную семинарию.
С 1958 года проходил службу в рядах Советской Армии. После военной службы продолжал учебу в Одесской духовной семинарии, которую окончил в 1965 году и поступил в Московскую духовную академию.
В 1967 году зачислен в число братии Троице-Сергиевой лавры.
20 июня 1968 г. пострижен в монашество с именем Иов в честь прп. Иова Почаевского и 18 июля того же года митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом рукоположен во иеродиакона.
В 1969 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
1 июня того же года митрополитом Пименом рукоположен во иеромонаха и определен настоятелем Воскресенского храма г. Читы.
В 1970 году поступил в аспирантуру при Московской духовной академии.
С 1971 года — референт, а затем заведующий канцелярией Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.
В 1973 году окончил аспирантуру при Московской духовной академии.
В 1974 году возведен в сан игумена.
26 декабря того же года возведен в сан архимандрита.
3 января 1975 г. хиротонисан во епископа Зарайского, викария Московской епархии. Хиротонию в Богоявленском Патриаршем соборе совершили Святейший Патриарх Пимен, митрополиты Киевский и Галицкий Филарет, Тульский и Белевский Ювеналий; архиепископы Волоколамский Питирим, Дмитровский Владимир; епископы Подольский Серапион, Курский и Белгородский Хризостом. Епископу Иову было поручено управление Патриаршими приходами в Канаде и временно в США.
19 июля 1976 г. освобожден от управления Патриаршими приходами в Канаде и временно в США, назначен заместителем председателя ОВЦС.
В 1979 году (с 5 по 9 июня) возглавил паломническую группу Русской Православной Церкви при поездке во Святую Землю.
23 декабря 1980 г. включен в состав Комиссии Священного Синода по подготовке празднования 1000-летия Крещения Руси.
23 марта 1981 г. назначен главой делегации Московского Патриархата при посещении подворья Русской Православной Церкви в Белграде.
4 июля 1988 г. за активное участие в подготовке и проведении празднования 1000-летия Крещения Руси награжден именной панагией.
30 ноября 1988 г. определением Священного Синода назначен архиепископом Костромским и Галичским.
Определением Священного Синода от 13-14 сентября 1989 г. назначен архиепископом Житомирским и Овручским с освобождением от должности заместителя председателя ОВЦС.
5 октября 1994 года назначен архиепископом Одинцовским, викарием Московской епархии.
С 27 декабря 1996 года ― на Челябинской кафедре.
25 февраля 2000 года указом Святейшего Патриарха Алексия II возведен в сан митрополита.
Решением Священного Синода от 22 марта 2011 года (журнал № 12) освобожден от управления Челябинской и Златоустовской епархией и почислен на покой по состоянию здоровья.
Образование:
Киевская духовная семинария.
1965 г. — Одесская духовная семинария.
1969 г. — Московская духовная академия; кандидатская диссертация на тему «Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры (история, описание и последняя реставрация)».
1973 г. — аспирантура при МДА.
Научные труды, публикации:
Речь при наречении во епископа Зарайского // ЖМП. 1975, № 3, с. 5-8.
Награды:
Церковные:
* 1977 г. — орден св. князя Владимира II степени;
* 1979 г. — орден прп. Сергия Радонежского III степени;
* орден прп. Сергия Радонежского I степени;
* орден прп. Сергия II степени;
* орден св. блгв. кн. Даниила Московского II степени.
© 2001-2020 www.ruschurchusa.org
Все права защищены.
Представительство Московского Патриархата в Соединенных Штатах Америки.
Официальный веб-сайт.
Контакты: | |
Представительство Московского Патриархата в США, Николаевский Патриарший Собор г. Нью-Йорк: Техническая поддержка сайта: |
|